Stimmberechtigte Mitglieder |
Kreistag | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 28.10.2003 | 23.06.2019 | von 28.10.2003 bis 23.06.2019 |
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2003 | 22.06.2014 | von 24.11.2003 bis 22.06.2014 |
Ausschuss für Wirtschaft | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellv. Ausschussvorsitzender | Stellv. Ausschussvorsitzender | 24.11.2003 | 27.10.2008 | von 24.11.2003 bis 27.10.2008 |
Kreisausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 24.11.2003 | 23.05.2011 | von 24.11.2003 bis 23.05.2011 |
Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 27.10.2008 | 22.06.2014 | von 27.10.2008 bis 22.06.2014 |
Rechnungsprüfungsausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.10.2008 | 22.06.2014 | von 27.10.2008 bis 22.06.2014 |
Trägerversammlung des Jobcenters Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 14.01.2011 | 22.06.2014 | von 14.01.2011 bis 22.06.2014 |
Kreisausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 23.05.2011 | 09.09.2013 | von 23.05.2011 bis 09.09.2013 |
SPD Fraktion im Kreistag Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 04.06.2013 | 03.06.2014 | von 04.06.2013 bis 03.06.2014 |
Ausschuss für Wirtschaft | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.09.2013 | 22.06.2014 | von 09.09.2013 bis 22.06.2014 |
Verbandsversammlung beim Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.12.2013 | 22.06.2014 | von 09.12.2013 bis 22.06.2014 |
SPD-Fraktion im Kreistag Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 04.06.2014 | 03.05.2017 | von 04.06.2014 bis 03.05.2017 |
Kreisausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellv. Ausschussvorsitzender | Stellv. Ausschussvorsitzender | 23.06.2014 | 23.06.2019 | von 23.06.2014 bis 23.06.2019 |
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellv. Vorsitzender | Stellv. Vorsitzender | 16.07.2014 | 23.06.2019 | von 16.07.2014 bis 23.06.2019 |
Ausschuss für Wirtschaft | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.07.2014 | 23.06.2019 | von 16.07.2014 bis 23.06.2019 |
Verbandsversammlung des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes (SBAZV) | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.09.2014 | 15.09.2019 | von 01.09.2014 bis 15.09.2019 |
Nahverkehrsbeirat Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2014 | 15.09.2019 | von 03.11.2014 bis 15.09.2019 |
SPD-Fraktion im Kreistag Teltow-Fläming | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter 1. stellv. Vorsitzender | 1. stellv. Vorsitzender | 09.05.2017 | 23.06.2019 | von 09.05.2017 bis 23.06.2019 |
Kreistag | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter 1. stellv. Vorsitzender | 1. stellv. Vorsitzender | 24.06.2019 | 09.06.2024 | von 24.06.2019 bis 09.06.2024 |
SPD-Kreistagsfraktion | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 24.06.2019 | 09.06.2024 | von 24.06.2019 bis 09.06.2024 |
Kreisausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 25.06.2019 | 09.06.2024 | von 25.06.2019 bis 09.06.2024 |
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.07.2019 | 18.05.2021 | von 15.07.2019 bis 18.05.2021 |
Ausschuss für Wirtschaft | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2019 | 09.06.2024 | von 15.07.2019 bis 09.06.2024 |
Aufsichtsrat der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises TF mbH | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 16.09.2019 | 09.06.2024 | von 16.09.2019 bis 09.06.2024 |
Verbandsversammlung des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes (SBAZV) | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 16.09.2019 | 09.06.2024 | von 16.09.2019 bis 09.06.2024 |
Ausschuss für Gesundheit und Soziales | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.04.2021 | 09.06.2024 | von 23.04.2021 bis 09.06.2024 |
Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.04.2021 | 09.06.2024 | von 23.04.2021 bis 09.06.2024 |
Haushalts- und Finanzausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 23.04.2021 | 09.06.2024 | von 23.04.2021 bis 09.06.2024 |
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 19.05.2021 | 09.06.2024 | von 19.05.2021 bis 09.06.2024 |
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 19.05.2021 | 09.06.2024 | von 19.05.2021 bis 09.06.2024 |
Jugendhilfeausschuss | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.06.2021 | 09.06.2024 | von 22.06.2021 bis 09.06.2024 |
Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 18.06.2024 | | von 18.06.2024 |
Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Fraktionsmitglied | Fraktionsmitglied | 18.06.2024 | 09.06.2024 | von 18.06.2024 bis 09.06.2024 |
Kreistag | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 27.06.2024 | 09.06.2024 | von 27.06.2024 bis 09.06.2024 |
Kreistag | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter | 28.06.2024 | | von 28.06.2024 |
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung | Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 09.07.2024 | 09.06.2024 | von 09.07.2024 bis 09.06.2024 |
Ausschuss für Regionalentwicklung und Bauplanung | Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen | Fraktion SPD/Bündnis90 Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 12.07.2024 | | von 12.07.2024 |
Aufsichtsrat der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises TF mbH | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 18.09.2024 | | von 18.09.2024 |
|
Verbandsversammlung beim Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam | Kreistagsabgeordneter | Kreistagsabgeordneter Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 15.12.2008 | 09.12.2013 | von 15.12.2008 bis 09.12.2013 |